İYİ Parti yönetimi kimler?
Başkanlık Divanı üyeleri
# | Adı | Görevi |
---|---|---|
1 | Meral Akşener | Genel Başkan |
2 | Mustafa Cihan Paçacı | Siyasi İşler Başkanı |
3 | Uğur Poyraz | Genel Sekreter |
4 | Ümit Dikbayır | Mali İşler Başkanı |
Meral Akşener in yardımcısı kim?
Meral Akşener
Dr. Meral Akşener | |
---|---|
Görev süresi 8 Kasım 1996 – 30 Haziran 1997 | |
Başbakan | Necmettin Erbakan |
Yerine geldiği | Mehmet Ağar |
Yerine gelen | Murat Başesgioğlu |
İYİ Parti kaç yılında kuruldu?
25 October 2017Good Party / Founded
İYİ Parti üye sayısı ne kadar?
Siyasi Partiler
Başkanı | Meral AKŞENER |
---|---|
Kuruluş Tarihi | 25.10.2017 |
Telefon | 408 08 08 |
Adres | MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2120. CADDE NO:9 ÇANKAYA/ANKARA |
Üye Sayısı | 512.543 (03.01.2022 tarihi itibariyle) |
IP hangi parti?
İşçi Partisi (kısaca İP), 10 Temmuz 1992 tarihinde kapatılan Sosyalist Parti'nin yerine Doğu Perinçek tarafından 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olan Türk siyasî partisi.
Meral Ak Şener kaç yaşında?
65 yaşında (18 Temmuz 1956)Meral Akşener / Yaş
İYİ Parti Sözcüsü Kim?
Yavuz Ağıralioğlu (d. 1 Şubat 1972, Çaykara) Türk siyasetçi ve İYİ Parti sözcüsüdür. … İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.